Hanes ariannol STAR
Rhif yr elusen: 1160614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2019 | 04/04/2020 | 04/04/2021 | 04/04/2022 | 04/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £352.55k | £410.31k | £362.77k | £690.08k | £992.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £347.63k | £387.24k | £330.81k | £608.76k | £794.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £53.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £2.10k | £326 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £625.86k | £730.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £24.49k | £39.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £37.64k | £222.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £273.77k | £122.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £334.98k | £550.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £79.96k | £84.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £33.82k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £76.77k | £89.05k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £121.35k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.