RIVERSDALE SCHOOL PTC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip James East | Cadeirydd | 04 June 2019 |
|
|
||||
Holly Mackenzie | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/09/2019 | 05/09/2020 | 05/09/2021 | 05/09/2022 | 05/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.55k | £25.77k | £10.15k | £15.60k | £22.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.78k | £20.42k | £18.64k | £15.03k | £17.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.23k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Medi 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 APR 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RIVERSDALE PRIMARY SCHOOL
302A MERTON ROAD
LONDON
SW18 5JP
- Ffôn:
- 07814868574
- E-bost:
- riversdaleptc@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window