THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS' STOCK HARVARD

Rhif yr elusen: 1158160
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and bereaved. Teaching Christianity through sermons, and small groups. Taking religious assemblies in the local school. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022

Cyfanswm incwm: £300,367
Cyfanswm gwariant: £74,186

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Awst 2014: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ALL SAINTS' CHURCH STOCK PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Stas Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
Rev Miranda Seaman Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
CORRINE JAYNE DUTY Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER FINCH Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
DAVID RICHARD SAINSBURY Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
SYLVIA RUTH BROWNING Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
MARGARET CHRISTINE KING Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
ADRIAN FRANCIS RILSTONE Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
PAULINE ANN COLLIER Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
ANTHONY GEORGE BARKER Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
MARTIN ARNOLD KING Ymddiriedolwr 10 April 2019
Dim ar gofnod
JUDITH ROSEMARY SABINE Ymddiriedolwr 26 April 2017
Dim ar gofnod
MR GERRY SCOTT Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
Alma Clements Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £111.39k £98.31k £82.95k £83.86k £300.37k
Cyfanswm gwariant £135.17k £104.18k £98.00k £76.32k £74.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 210 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Tachwedd 2022 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Tachwedd 2022 28 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Mawrth 2022 143 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Mawrth 2022 143 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Tachwedd 2020 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Tachwedd 2020 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
17 Hares Chase
Billericay
CM12 0HJ
Ffôn:
01277624710
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

stockallsaints.co.uk