Hanes ariannol JUBILEE CHURCH LONDON
Rhif yr elusen: 1160372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.65m | £3.07m | £2.97m | £3.17m | £3.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11m | £2.24m | £1.75m | £2.40m | £2.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £25.00k | £29.55k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.57m | £2.95m | £2.90m | £3.13m | £3.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £888 | £5.63k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.92k | £88.87k | £0 | £3.76k | £42.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.40k | £11.17k | £6.32k | £4.84k | £9.33k | |
|
Incwm - Arall | £12.49k | £19.00k | £56.63k | £33.33k | £44.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.11m | £2.24m | £1.75m | £2.40m | £2.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.94k | £19.25k | £19.25k | £7.20k | £17.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £171.06k | £161.76k | £0 | £99.77k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.