CYMFED

Rhif yr elusen: 1158109
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Per the Memorandum and Articles of Association the objects of the company are to advance the Roman Catholic Religion by training people in Christian Youth ministry and by supporting young people in Christian living fellowship and service.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £146,785
Cyfanswm gwariant: £219,295

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Awst 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CATHOLIC YOUTH MINISTRY FEDERATION (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Canon PAUL JAMES SMITH Cadeirydd 10 November 2020
PORTSMOUTH DIOCESAN TRUST (TRUST FUND)
Derbyniwyd: Ar amser
CATHOLIC DIOCESE OF PORTSMOUTH
Derbyniwyd: Ar amser
Dr James Oliver Trewby Ymddiriedolwr 10 November 2020
STORIES OF HOPE AND HOME
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Simon Gore Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
Emma Louise Biggins Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
John Lawrence Kenneth Regan Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
Rev Dominic Nicholas Howarth Ymddiriedolwr 10 November 2020
Dim ar gofnod
Sandra Satchell Ymddiriedolwr 09 June 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £181.71k £62.46k £49.40k £181.20k £146.79k
Cyfanswm gwariant £235.33k £76.71k £12.66k £108.31k £219.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 21 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 21 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 14 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 07 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CYMFed
39 Eccleston Square
London
SW1V 1BX
Ffôn:
07528 643420