ymddiriedolwyr STATE OF MIND SPORT
Rhif yr elusen: 1158826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clair Carson | Cadeirydd | 13 May 2015 |
|
|
||||
Stephen Paul Cash | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Angela Howarth | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
Nicholas Spencer Rowe | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
Owen Michael Cotterell | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
DR Allan Johnston | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||
PHIL COOPER | Ymddiriedolwr | 09 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.