Hanes ariannol TEAZLE WOOD TRUST

Rhif yr elusen: 1160532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/08/2019 05/08/2020 05/08/2021 05/08/2022 05/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £771 £17.18k £307 £1.27k £515
Cyfanswm gwariant £0 £0 £40.00k £479 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A