Hanes ariannol FLATPACK PROJECTS
Rhif yr elusen: 1162754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £453.85k | £318.13k | £337.87k | £820.44k | £549.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £445.39k | £307.15k | £315.81k | £787.32k | £547.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £110.00k | £110.00k | £112.02k | £133.97k | £237.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £499.23k | £283.85k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £113.91k | £265.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £48.33k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £158.87k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £780.54k | £544.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £6.78k | £2.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £3.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.