ymddiriedolwyr TIGERS4EVER
Rhif yr elusen: 1160528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr CORINNE TAYLOR-SMITH PHD. CMIIA | Cadeirydd | 27 January 2012 |
|
|
||||
Louis Philip Barnett | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Lyle Dominic Bryant | Ymddiriedolwr | 30 March 2024 |
|
|
||||
Natasha Hannah Davies | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Talvinder Chohan | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
JACOB CHERIAN | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Valeria Sali | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Helen Frances Sawyer | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Andrew Kenneth Ross | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Donna Marie Sheridan | Ymddiriedolwr | 28 December 2022 |
|
|
||||
Georgia Adele Turner | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Christian Martin Andrew Bell | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Martin Robert Urch | Ymddiriedolwr | 23 October 2021 |
|
|
||||
Guna Freivalde | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
DR Sean Alexander Axon | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
DAVID LESLIE HANDLEY TAYLOR-SMITH MA CPFA | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.