Hanes ariannol SPLASH COMMUNITY TRUST YMDDIRIEDOLAETH GYMUNEDOL SBLASH
Rhif yr elusen: 1161937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £831.60k | £836.44k | £511.91k | £813.39k | £1.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £776.23k | £802.59k | £662.55k | £636.40k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £44.98k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.00k | £170.28k | £247.64k | £309.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £14.38k | £6.47k | £4.50k | £374.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £130.00k | £91.10k | £8.55k | £87.08k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £18.32k | £692.06k | £268.06k | £290.89k | £682.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £813.28k | £0 | £146.28k | £509.46k | £3.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £676.70k | £681.50k | £602.95k | £582.92k | £905.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £99.53k | £121.10k | £59.60k | £53.48k | £107.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.