ymddiriedolwyr SPLASH COMMUNITY TRUST YMDDIRIEDOLAETH GYMUNEDOL SBLASH
Rhif yr elusen: 1161937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLA MATTHEWS | Cadeirydd | 24 April 2014 |
|
|
||||
deborah tracy meredith | Ymddiriedolwr | 10 February 2024 |
|
|
||||
Kathleen Goodchild | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Amanda Margaret Staffer | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Damon Lee Poole | Ymddiriedolwr | 29 March 2019 |
|
|
||||
Anne Evans | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Ann Elizabeth Parry | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
John Roberts | Ymddiriedolwr | 03 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.