Hanes ariannol NORFOLK MUSEUMS DEVELOPMENT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1158727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £935.94k | £112.73k | £18.45k | £1.42k | £536.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.92k | £17.18k | £1.84k | £503.48k | £201.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £935.94k | N/A | N/A | N/A | £536.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £534.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £24.70k | N/A | N/A | N/A | £201.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.98k | N/A | N/A | N/A | £1.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £200.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.