FOREVER ACTIVE FORUM LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Forever Active provides exercise classes and other activities in Cambridgeshire for people aged over 50.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,510 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 2014: Cofrestrwyd
- FOREVER ACTIVE (Enw gwaith)
- FOREVER ACTIVE FORUM LTD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN WATKINSON | Cadeirydd | 18 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Andrew Wojtecki | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
SIMON HANNA | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
ANNE JOHNSON | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
SUE MORLEY | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.76k | £166.60k | £105.70k | £27.62k | £89.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.41k | £138.75k | £100.37k | £58.09k | £89.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.51k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £51.18k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 311 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 311 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Medi 2023 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Medi 2023 | 66 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 13 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 15/12/2014 as amended on 14 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE GOOD HEALTH OF PEOPLE OVER 50 IN THE CITY OF CAMBRIDGE AND THE COUNTY OF CAMBRIDGESHIRE BY: 1 PROVIDING A BROAD RANGE OF EXERCISE, PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORTING OPPORTUNITIES FOR RESIDENTS OF THE CITY OF CAMBRIDGE AND THE COUNTY OF CAMBRIDGESHIRE AGED 50 YEARS OR MORE; 2 MAKING SUCH PROVISION FOR SUCH PERSONS WHO HAVE LONG TERM MEDICAL CONDITIONS OR ARE VULNERABLE ADULTS; 3 CO-OPERATING WITH OTHER BODIES IN DEVELOPING SUCH PROVISION; 4 PROVIDING TRAINING FOR PARTICIPANTS IN SUCH ACTIVITIES AND PERSONS ACTING AS LEADERS OR INSTRUCTORS IN RELATION TO SUCH ACTIVITIES; AND 5 CONTRIBUTING TO THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC AS TO THE BENEFITS OF LIFE-LONG PHYSICAL EXERCISE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 PERCHERON CLOSE
IMPINGTON
CAMBRIDGE
CB24 9YX
- Ffôn:
- 01223354961
- E-bost:
- enquiries@forever-active.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window