Hanes ariannol BRIGHT FUTURES NE
Rhif yr elusen: 1157578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.09k | £371.03k | £438.38k | £353.73k | £407.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £236.83k | £276.65k | £275.58k | £368.61k | £427.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £50.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.03k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.