FRIENDS OF LEDBURY PARISH CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds by donations and running of bookstall to help with the maintenance, beautification and preservation of Ledbury Parish Church, its building ornaments and furnishings. Providing Stewards to welcome visitors to Ledbury Parish Church
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 19 Ionawr 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Keyes | Cadeirydd | 02 October 2019 |
|
|
||||
David Houghton | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Valerie Anne Houghton | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Ian James | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
JENNIFER MARY SILCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.00k | £5.05k | £7.09k | £10.16k | £9.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.30k | £7.10k | £751 | £3.76k | £1.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 22 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 SEPTEMBER 1963 AS AMENDED 11 DECEMBER 1975 AND 10 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO CO-OPERATE WITH THE RECTOR AND PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF LEDBURY PARISH CHURCH FOR THE PRESERVATION AND ADORNMENT OF LEDBURY PARISH CHURCH AND ITS PRECINCTS AND THE GENERAL MAINTENANCE OF ITS BUILDINGS ORNAMENTS AND FURNISHINGS. TO PROMOTE PUBLIC INTEREST IN THE CHURCH AND ITS HISTORY AND TO SEEK TO JOIN TOGETHER IN A COMMON FELLOWSHIP ALL THOSE WHO LOVE THE CHURCH.
Maes buddion
PARISH OF LEDBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 BROWNING ROAD
LEDBURY
HR8 2GA
- Ffôn:
- 01531637376
- E-bost:
- iandj390@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window