Hanes ariannol OVERCOMING MULTIPLE SCLEROSIS
Rhif yr elusen: 1157579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38m | £580.65k | £757.13k | £847.95k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £827.57k | £715.56k | £1.01m | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £561.36k | £756.63k | £846.98k | £985.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £108.87k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £425 | £1.03k | £440 | £933 | £3.02k | |
|
Incwm - Arall | £186.15k | £18.27k | £58 | £43 | £28.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £946.91k | £754.44k | £642.96k | £871.48k | £925.61k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £104.54k | £73.13k | £72.61k | £135.83k | £123.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.00k | £4.20k | £4.20k | £6.72k | £12.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.