FOOD IN SCHOOL HOLIDAYS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
An umbrella charity addressing social justice issues. We are working in partnership with agencies providing projects that enable communities to provide food vouchers during the school holidays with our FISH project for children in poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
36 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 15 Medi 2014: CIO registration
- HMM (Enw gwaith)
- HOMEMATCHMAKER (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDVA JEAN BOYES-BREWER | Cadeirydd | 09 June 2014 |
|
|
||||
Helen Louise Brandon-Snell | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|
||||
CATHERINE TRACY WABY | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £283 | £0 | £2.42k | £30 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.12k | £0 | £0 | £5.48k | £1.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 37 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 37 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 402 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 402 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 18 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 18 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 18 Mawrth 2023 | 352 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 18 Mawrth 2023 | 352 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 15 SEP 2014 AMENDED ON 18 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE SOCIALLY EXCLUDED MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF ONE OF MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; YOUTH OR OLD AGE; ILL HEALTH (PHYSICAL OR MENTAL); SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF SEX, RACE, DISABILITY, ETHNIC ORIGIN, RELIGION, BELIEF, CREED, SEXUAL ORIENTATION OR GENDER RE-ASSIGNMENT; POOR EDUCATIONAL OR SKILLS ATTAINMENT; RELATIONSHIP AND FAMILY BREAKDOWN; POOR HOUSING (THAT IS HOUSING THAT DOES NOT MEET BASIC HABITABLE STANDARDS; CRIME (EITHER AS A VICTIM OF CRIME OR AS AN OFFENDER REHABILITATING INTO SOCIETY). 2. THE RELIEF OF POVERTY AMONGST THE HOMELESS BY THE PROVISION OF HOUSING, INFORMATION AND ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Lodge, 57 Lincoln Road
Branston
LINCOLN
Lincolnshire
LN4 1PD
- Ffôn:
- 07974729217
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window