Ymddiriedolwyr CREATIVITY WORKS PRESTON

Rhif yr elusen: 1161063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Stott Ymddiriedolwr 01 March 2025
Dim ar gofnod
Clare Burton-Johnson Ymddiriedolwr 01 November 2024
PRESTON CHILDSPLAY
Derbyniwyd: 25 diwrnod yn hwyr
Linzi Mae Cookson Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
Niomi Wilkinson Ymddiriedolwr 01 August 2021
Dim ar gofnod
Holly Marie Breakell Ymddiriedolwr 04 April 2019
Dim ar gofnod
WILLIAM ADAMS Ymddiriedolwr 02 April 2014
Dim ar gofnod