THE JENNER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal object of the charity is to preserve the property known as The Chantry at Berkeley in the County of Gloucestershire being the property wherein the late Dr Edward Jenner (1749-1823) lived and died as a permanent memorial to Edward Jenner his life and his work (both in local community affairs and in Immunology) and his memory.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 284085 THE JENNER TRUST
- 21 Awst 2014: CIO registration
- DR JENNER'S HOUSE AND GARDEN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Margaret Budden | Ymddiriedolwr | 27 March 2025 |
|
|
||||
Isobel Milne | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Fergus Devlin Connolly | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Dr Jonathan Steel | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||
Catherine Denise Statham | Ymddiriedolwr | 04 May 2018 |
|
|
||||
Dr Timothy Baden Wallington | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
Carl Peter Jenner | Ymddiriedolwr | 21 August 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £101.07k | £177.09k | £130.56k | £45.31k | £53.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.95k | £78.93k | £89.64k | £80.18k | £101.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £29.44k | £16.30k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Chwefror 2023 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 21 Aug 2014
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PRINCIPAL OBJECT OF THE CIO IS TO PRESERVE THE PROPERTY KNOWN AS THE CHANTRY AT BERKELEY IN THE COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE BEING THE PROPERTY WHEREIN THE LATE DR EDWARD JENNER (1749-1823) ("EDWARD JENNER") LIVED AND DIED: (A) AS A PERMANENT MEMORIAL TO EDWARD JENNER HIS LIFE AND HIS WORK (BOTH IN LOCAL COMMUNITY AFFAIRS AND IN IMMUNOLOGY) AND HIS MEMORY; AND ALSO (B) AS A CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE STUDY OF IMMUNOLOGY AND INCLUDING THE ERADICATION OF DISEASE BY IMMUNOLOGICAL MEANS; AND (C) FOR CHARITABLE OTHER PURPOSES BENEFICIAL TO THE LOCAL COMMUNITY OF BERKELEY AND THE COMMUNITY AT LARGE. (2) THE FURTHER OBJECTS OF THE CIO ARE: (A) THE MAINTENANCE IMPROVEMENT AND ENDOWMENT OF THE CHANTRY OR OTHER SUITABLE PROPERTY FOR THE HOUSING FOR THE PUBLIC BENEFIT OF A MUSEUM LIBRARY HISTORICAL DOCUMENTS PAPERS OBJECTS AND MEMORABILIA ASSOCIATED WITH THE LIFE OF EDWARD JENNER AND AS A CENTRE FOR THE FURTHER CHARITABLE OBJECTS DETAILED IN THIS CLAUSE 3 (OBJECTS) AS THE CHARITY TRUSTEES SEE FIT; AND (B) TO MAINTAIN AND MANAGE AND CO-OPERATE WITH OTHER PERSONS OR BODY OF PERSONS IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE CHANTRY OR SUCH OTHER PROPERTY SO PURCHASED FOR SUCH PURPOSES DETAILED IN THIS CLAUSE 3 (OBJECTS) AND AS A CENTRE FOR EDUCATION WITH PARTICULAR REFERENCE TO IMMUNOLOGY AND ALSO FOR OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE INHABITANTS OF THE TOWN OF BERKELEY (WITHOUT REFERENCE TO AGE SEX RELIGION OR POLITICAL PERSUASION) AND THE COMMUNITY AT LARGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dr Jenner's House
The Chantry
Church Lane
BERKELEY
GL13 9BN
- Ffôn:
- 01453810631
- E-bost:
- info@edwardjenner.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window