ymddiriedolwyr THE CUMBRIA FEDERATION OF YOUNG FARMERS CLUBS
Rhif yr elusen: 504834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
51 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Dickinson | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
GEORGIA HUNTER | Ymddiriedolwr | 21 January 2023 |
|
|||||
ELLA BATEY | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|||||
ABIGAIL GRAHAM | Ymddiriedolwr | 20 January 2023 |
|
|
||||
William Longmire | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
CHARLOTTE WILSON | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
LAURA PALMER | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
SYDNEY SIMPSON | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
BRADLEY MCMANUS | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Lucy Winter | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
JOHN STORY | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
KATIE MAUGHAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
EMMA BLAYLOCK | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Jack Jenkinson | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
AMBER RIDDICK | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
STEVEN HODGSON | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
LAURA FOWLER | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||
Jack Fisher | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
CHRIS CALDER | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
REBECCA DENNEY | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|||||
BROGAN JACKSON | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|||||
Chloe Dodd | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
LEE MITCHINSON | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
JOHN HANDLEY | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
MATTHEW FEARON | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
ELLIE BURROW | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
RICHARD GRAHAM | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
RACHEL ARMSTRONG | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|||||
JAMIE LIGHTFOOT | Ymddiriedolwr | 05 August 2022 |
|
|
||||
MOLLY STEADMAN | Ymddiriedolwr | 05 August 2022 |
|
|
||||
CHLOE BROUGH | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
JADE HAUGHAN | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||
ISAAC COLLINS | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|||||
ELLIE NAYLOR | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||
ABIGAIL FISHER | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||
ROSIE PRATT | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
TOM KIRK | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
JADE PEARSON | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
WILLIAM ROGERSON | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
JAMES CASSON | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|||||
REBECCA PALMER | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
SHAUN HALL | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
AMY BLAMIRE | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
JOSIE MITCHINSON | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|||||
MEGAN HARRISON | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|||||
KATIE FOSTER | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
MELISSA HARTLEY | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||
JOHN WOOF | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
LIUSAIDH MCMASTER | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
HAYLEY SIMPSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
BEN COOPER | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.