Hanes ariannol COMMUNITY WAVES
Rhif yr elusen: 1159132
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.54k | £331.75k | £284.43k | £193.43k | £192.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.16k | £316.02k | £299.94k | £186.60k | £283.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £283.72k | £272.46k | £243.08k | £157.43k | £174.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £14.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.