ymddiriedolwyr THE COVENTRY SCHOOL EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 504837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Thompson | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Dr Caroline Ann Rhodes | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|||||
Ann Weitzel | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Christopher Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MICHAEL BUTLER | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
||||
BRENDAN CONNOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.