Ymddiriedolwyr ST.THOMAS (JACOBITE) SYRIAN ORTHODOX CHURCH, PORTSMOUTH, ENGLAND, UK
Rhif yr elusen: 1159301

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeena Jose | Ymddiriedolwr | 24 May 2025 |
|
|
||||
Basil Ulahannan | Ymddiriedolwr | 24 May 2025 |
|
|
||||
Reji Puthussery Poulose | Ymddiriedolwr | 24 May 2025 |
|
|
||||
SUNNY ABRAHAM ALACKAL | Ymddiriedolwr | 24 May 2025 |
|
|
||||
Rev Philip Thomas | Ymddiriedolwr | 11 January 2025 |
|
|
||||
Poly Varghese | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Madhu Mamman | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Ebin Thazhuthekudiyil Varghese MSW | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
James Thomas Thadathil | Ymddiriedolwr | 27 June 2020 |
|
|
||||
RINISH KURIAN | Ymddiriedolwr | 13 April 2013 |
|
|
||||
JOY PALIKODATH JACOB | Ymddiriedolwr | 13 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.