Hanes ariannol DOORSTEP LIBRARY NETWORK
Rhif yr elusen: 1158197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £592.82k | £454.57k | £741.84k | £640.60k | £828.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £652.50k | £413.31k | £462.75k | £741.37k | £875.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £48.00k | £32.00k | £32.00k | £32.00k | £39.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £592.82k | N/A | £709.84k | £608.60k | £793.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £32.00k | £32.00k | £34.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £571.45k | N/A | £379.75k | £631.90k | £738.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £81.05k | N/A | £83.00k | £109.47k | £137.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.27k | N/A | £5.01k | £8.92k | £29.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.