Ymddiriedolwyr LOVE'S FARM COMMUNITY CENTRE CIO

Rhif yr elusen: 1157648
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sam Booker Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Sarita Mal Ymddiriedolwr 08 November 2024
Dim ar gofnod
Emma Louise Wootton Ymddiriedolwr 10 November 2023
Dim ar gofnod
Lara Charlene Davenport-Ray Ymddiriedolwr 12 November 2021
Dim ar gofnod
Sian Hatt Ymddiriedolwr 03 February 2021
Dim ar gofnod
Mark Gordon Kipping Ymddiriedolwr 11 October 2019
Dim ar gofnod
Dr Maria Rosa Russo Ymddiriedolwr 28 October 2016
Dim ar gofnod