USHAW MOOR ACTION GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To benefit the residents of Ushaw Moor and its immediate neighbourhood by providing sites and facilities that the community can use to meet together in the interests of social welfare and well being. UMAG currently manages 2 sites: The Hut (a community hall) and the Community Garden.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Durham
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1150106 USHAW MOOR ACTION GROUP
- 05 Mehefin 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber Sahara Donovan | Ymddiriedolwr | 10 October 2024 |
|
|
||||
Marie-Claire Moquin | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Milena Kopkowska | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Fiona Southward | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.80k | £10.62k | £13.70k | £12.79k | £11.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.90k | £7.89k | £12.96k | £14.29k | £13.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £8.00k | £6.10k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 01 Medi 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 01 Medi 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Jun 2014
Gwrthrychau elusennol
A. TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF USHAW MOOR AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. B. TO PROMOTE THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL ENVIRONMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROMOTION OF PRACTICAL MEASURES AND ENCOURAGEMENT OF PARTNERSHIPS TO REDUCE VANDALISM, REDUCE LITTER AND IMPROVE THE GENERAL HOUSEKEEPING OF THE LOCAL AREAS C. TO PROMOTE GOOD CITIZENSHIP AND GREATER PUBLIC PARTICIPATION IN THE PREVENTION AND SOLUTION OF CRIME SO THAT EFFECTIVE LIAISON BETWEEN THE POLICE AND PUBLIC CAN BE ACHIEVED IN ORDER TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE POLICE IN THE DURHAM CONSTABULARY AREA. D.IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CHARITY IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS E. THE CHARITY SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Hut
Chestnut Grove
Ushaw Moor
DURHAM
DH7 7LJ
- Ffôn:
- 07899714490
- E-bost:
- ushawmooractiongroup@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window