ymddiriedolwyr THE FLORENCE NIGHTINGALE AID IN SICKNESS TRUST
Rhif yr elusen: 1157980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Christopher Gervis Melluish | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||
Elizabeth Frances Vyvyan | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Sally Falk | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|||||
VISCOUNTESS FLORA SUSAN HOOD | Ymddiriedolwr | 01 December 2009 |
|
|
||||
Suzy Richardson | Ymddiriedolwr | 05 March 2008 |
|
|||||
THE HONOURABLE LADY KATHARINE ELIZABETH BROOKE | Ymddiriedolwr | 01 September 2007 |
|
|
||||
Dr KARIN MARGARET ENGLEHART | Ymddiriedolwr | 01 December 2006 |
|
|
||||
FIONA CHARLOTTE HUGHES | Ymddiriedolwr | 06 June 2006 |
|
|
||||
NICOLA JOANNA BROOKSBANK | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
|
||||
MICHAEL HENRY PARKER | Ymddiriedolwr | 01 February 2002 |
|
|
||||
Lady Tessa Suzanne Mary Brewer OBE | Ymddiriedolwr | 01 October 1997 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.