Hanes ariannol MARSHFIELD PRIMARY PARENTS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1157349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.84k £14.84k £17.00k £18.80k £19.82k
Cyfanswm gwariant £15.74k £15.74k £9.94k £25.00k £14.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A