CHESTER WOMEN'S AID

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity engages in the following activities: - provision of support to women and children who have experienced domestic abuse, in the form of small grants for crisis needs, and funding for activities - raising awareness of issues surrounding domestic violence - monitoring the provision of services for women who have experienced domestic abuse
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2025
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 13 Ionawr 1976: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Lewis | Cadeirydd | 17 September 2020 |
|
|
||||
Rebecca Walton | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Simon Burtonshaw-Gunn | Ymddiriedolwr | 21 January 2025 |
|
|
||||
Emma Lucy Elizabeth Rees | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Pat Daniels | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Fiona Neame | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £59.53k | £50.74k | £9.66k | £10.87k | £14.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.96k | £40.06k | £41.78k | £22.33k | £26.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £40.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2025 | 22 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2025 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 OCTOBER 1975 AMENEDED 22 JANUARY 1980 AND 20 JANUARY 1981 as amended on 20 Sep 2018 as amended on 17 Oct 2019 as amended on 14 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
3.1 The Association’s objects (Objects) are to assist persons who have suffered from violence or maltreatment in their homes and are resident within Cheshire at the time of their request for assistance. 3.2 In furtherance of the Objects the Association may (a) provide support to persons who have experienced domestic abuse including but not limited to (i) provision of financial support; (ii) directing persons to relevant agencies/services where appropriate (b) raise awareness and be an independent voice on issues surrounding domestic abuse; (c) monitor the provision of services to persons who have experienced domestic abuse and promote good practice amongst the agencies delivering services to these persons; (d) obtain, collect and receive money and funds by way of contributions, donations, legacies, grants and any such lawful method and accept and receive gifts of property of any description whether subject to any special trusts or not.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE CHESTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Chester Women's Aid
The Blue Coat Building
Upper Northgate Street
CHESTER
CH1 4EE
- Ffôn:
- 07759 597432
- E-bost:
- contact@chesterwomensaid.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window