ymddiriedolwyr PENTECOSTAL CITY MISSION CHURCH
Rhif yr elusen: 1159535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Hugh Dwyer | Cadeirydd | 26 September 2020 |
|
|
||||
Colville Holgate | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||
Carol Ann Kissoon | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
DEACONESS SEAN MELANIE HANSON | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
CONROY BARRINGTON GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
DEACON PARRIS ANTHONY LOWE | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
BISHOP HERBERT ALTON CATO | Ymddiriedolwr | 01 June 1997 |
|
|
||||
REV DR RUPERT ANTHONY SIMPSON | Ymddiriedolwr | 01 June 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.