ymddiriedolwyr BRISTOL CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1157699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pamela Moult | Cadeirydd | 05 September 2023 |
|
|
||||
Edmund Davis | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Helen Beek | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Claudia McConnell | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Rachel Hills | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Maroussia Rochigneux | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
ELAINE HARDY | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Dr Julian Rivers | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Angela Markham | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
JOHN SLOMAN | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.