Hanes ariannol EUROPIA

Rhif yr elusen: 1161453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £138.57k £276.77k £317.75k £356.19k £528.16k
Cyfanswm gwariant £120.55k £234.99k £220.79k £395.57k £539.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £36.00k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.01k £10.59k £13.02k £114.42k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £373.59k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £154.57k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £531.05k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £8.81k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0