DUXFORD COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To organise community events which encourage local residents (individuals and groups/organisations) to come together for enjoyable social events whilst at the same time fundraise for a Community Centre in the village of Duxford. The whole community is welcome to join in the events and benefit by developing friendships and community spirit within the village.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,528 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY NIELLE CLARKE | Cadeirydd | 28 April 2014 |
|
|
||||
Dean Urquhart Scotson | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Sijuwade Joseph Adeniran | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
Sophie Jane Urquhart Scotson | Ymddiriedolwr | 11 March 2025 |
|
|
||||
SUSAN JOAN CLARKE | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Christine Rose Lawrance | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Malcolm Patrick Hyde | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Barbara Barker | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
Peter William Dee | Ymddiriedolwr | 14 December 2019 |
|
|
||||
Lesley Hale | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|||||
Judith Tarrant | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
Dr Harold Adrian Stuart Tarrant | Ymddiriedolwr | 27 August 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.58k | £64.15k | £73.98k | £72.94k | £158.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.91k | £81.46k | £63.56k | £64.75k | £108.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.90k | £12.67k | £858 | £15.53k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 20 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 14 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 14 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 19 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 19 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 21 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 21 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 23 Jul 2014 as amended on 19 Dec 2019 as amended on 21 Feb 2021 as amended on 28 May 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, AGE, DISABILITY, NATIONALITY, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE STATUTORY AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; To manage and maintain the Duxford Community Centre (whether alone or in cooperation with any statutory authority or any other person or body) and to ensure its continuing viability in furtherance of the Objects TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED. THE CHARITY SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION. THE AREA OF BENEFIT ("AREA OF BENEFIT") SHALL BE THE PARISH OF DUXFORD.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HUNTS ROAD
DUXFORD
CAMBRIDGE
CB22 4RE
- Ffôn:
- 01223269961
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window