WHITBY IN BLOOM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and advance education in horticultural excellence, environmental responsibility and community participation within the Parish of Whitby
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £600 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA JANE SMITH BSC HONS | Cadeirydd | 30 October 2016 |
|
|
||||
Tania Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
STEVE SMITH | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Cllr Jonathan Harston | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
JULIE CHARLTON | Ymddiriedolwr | 30 September 2017 |
|
|
||||
Isabella Anne SMITH BA HONS | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.48k | £10.01k | £10.02k | £8.91k | £13.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.78k | £10.02k | £11.24k | £9.13k | £9.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £490 | £532 | £412 | £600 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £757 | N/A | £1.30k | £2.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 10 Chwefror 2025 | 195 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 285 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 28 Ionawr 2025 | 548 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 651 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 27 Medi 2024 | 790 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1016 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Medi 2024 | 1147 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 27 Medi 2024 | 1155 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 09 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO PROMOTE HORTICULTURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND ESPECIALLY THOSE WHO LIVE IN OR VISIT THE TOWN OF WHITBY BY PROVIDING AND ENCOURAGING THE PROVISION OF FLOWERS, SHRUBS AND LANDSCAPES IN PARKS, RESIDENTIAL, COMMUNITY, AND OPEN SPACES VISIBLE TO THE PUBLIC AND PROMOTING ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE HORTICULTURAL PRACTICES. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL, NATURAL AND HERITAGE ENVIRONMENT. (3) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Artefacts of Whitby
159 Church Street
Whitby
YO22 4AS
- Ffôn:
- 01947820682
- E-bost:
- amanda.wib@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window