THE RUNNING CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TRC provides running & fitness-based initiatives to homeless and disadvantaged young people aged 16-24, using the great value of sport as a catalyst for proactive and productive social change. By providing them with the means to participate in healthy recreation and with access to support services to relieve their needs and assist them to integrate into society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dinas Leeds
- Dinas Manceinion
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1159270 HOME STRAIGHT
- 17 Mehefin 2014: CIO registration
- TRC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Loudon McMurtrie | Cadeirydd | 01 March 2019 |
|
|
||||
Efe Odeka | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Wincent Lau | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Rachael Williams | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|||||
Catherine Seymour | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £310.59k | £280.24k | £486.62k | £374.53k | £351.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £237.11k | £275.43k | £352.86k | £427.06k | £421.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £49.46k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Rhagfyr 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Rhagfyr 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 17 Jun 2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT AMONGST PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED BY PROVIDING THEM WITH THE MEANS TO PARTICIPATE IN HEALTHY RECREATION AND ACCESS SUPPORT SERVICES TO RELIEVE THEIR NEEDS AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. AT THE RUNNING CHARITY, SOCIALLY EXCLUDED MEANS PEOPLE WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PARTS OF SOCIETY, AS A RESULT OF HOMELESSNESS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 St Bride Street
Floor 4
City of London
London
EC4A 4AS
- Ffôn:
- 07900245076
- E-bost:
- info@therunningcharity.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window