Hanes ariannol MANCHESTER CENTRAL FOODBANK

Rhif yr elusen: 1157605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £232.46k £354.71k £309.07k £643.45k £582.89k
Cyfanswm gwariant £145.65k £249.85k £282.05k £350.34k £609.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.61k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £282.80k £209.07k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £9.44k £1.21k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £348.63k £368.14k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £2.58k £2.58k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £1.89k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £350.34k £580.93k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £600 £624
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £28.14k