Hanes ariannol AFRICAN CARIBBEAN CAREERS & EMPLOYMENT SUPPORT SERVICES UK
Rhif yr elusen: 1158103
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £107.50k | £142.23k | £252.19k | £460.07k | £343.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.68k | £98.70k | £175.56k | £167.49k | £220.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £37.00k | £46.98k | £20.00k | £168.80k | £95.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £171.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.