CHILD FIRST TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Child First Trust is a charitable company ltd by guarantee. Our charities objects are 'the advancement of education of vulnerable children within Child First Schools by providing and assisting in the provision of non statutory activities and services'. We achieve these objects by delivering and commissioning a range of programmes including Family Support Work, Speech Therapy, Counselling etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 01 Medi 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Arrowsmith | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Jane Smith | Ymddiriedolwr | 27 October 2019 |
|
|
||||
Tracy Zoltan | Ymddiriedolwr | 27 October 2019 |
|
|
||||
Susan Shipp | Ymddiriedolwr | 08 October 2018 |
|
|
||||
CARL ANTHONY MESSER BA NPQH | Ymddiriedolwr | 29 January 2016 |
|
|
||||
Claire French | Ymddiriedolwr | 29 January 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £169.57k | £155.49k | £168.31k | £188.61k | £191.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £151.82k | £164.60k | £176.25k | £182.12k | £186.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 07 Mai 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 07 Mai 2024 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 10 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 MAY 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF VULNERABLE CHILDREN WITHIN CHILD FIRST SCHOOLS BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF NON STATUTORY ACTIVITIES AND SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 Hazel Close
Thorrington
Colchester
CO7 8HJ
- Ffôn:
- 01206252152
- E-bost:
- sacha@childfirsttrust.org.uk
- Gwefan:
-
WWW.CHILDFIRSTTRUST.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window