Hanes ariannol THE HULL WOMENS AID GROUP

Rhif yr elusen: 504903
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £557.03k £541.25k £645.29k £619.29k £593.46k
Cyfanswm gwariant £511.47k £510.17k £552.12k £571.11k £555.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £321.62k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £96.34k
Incwm o roddion a chymynroddion £316.73k £10.38k £10.21k £40.87k £7.92k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £239.10k £529.50k £633.09k £572.43k £580.04k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.21k £1.37k £1.99k £2.27k £5.51k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £3.72k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £496.14k £503.42k £545.52k £565.87k £543.96k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £15.33k £6.75k £6.60k £5.24k £11.76k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0