Northamptonshire Voluntary Community Social Enterprise Assembly Limited
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
By harnessing collaboration of community based voluntary , community and social enterprise sector organisations we aim to maximise sustainable funding and investment opportunities for our members and our communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 11 Medi 2014: Cofrestrwyd
- COMMSORTIA LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Wixon DL | Cadeirydd | 16 November 2023 |
|
|||||
Sarah Hayle | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Hillier | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Elaine Susan O'Leary | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Matthew Foreman | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Christopher Duff | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
MARK VINCENT MAJOR | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02m | £2.24m | £1.12m | £326.28k | £235.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.03m | £2.17m | £1.16m | £354.14k | £284.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.89m | £1.69m | £790.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.02m | £2.24m | £1.13m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.03m | £2.17m | £1.14m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £19.53k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 3 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 3 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 03 Mai 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 21 Mai 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 02 Mai 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 02 Mai 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 11 Mai 2021 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 17 Mehefin 2021 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10 JUN 2014 as amended on 04 May 2021 as amended on 18 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN THE CHARITABLE ACTIVITIES OF NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS, VOLUNTARY GROUPS AND CHARITIES OPERATING IN THE LOCAL GOVERNMENT AREA OF NORTHAMPTONSHIRE AND ELSEWHERE; TO ADVANCE THE EDUCATION FOR PUBLIC BENEFIT OF THOSE INVOLVED WITH VOLUNTARY SECTOR AND NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS OPERATING IN THE AREA OF BENEFIT TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE. PROVIDED THAT IN THE OBJECTS; VOLUNTARY SECTOR IS DEFINED AS CHARITIES AND VOLUNTARY ORGANISATIONS; CHARITIES ARE ORGANISATIONS, WHICH ARE ESTABLISHED FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES. NOT-FOR-PROFIT ORGANISATIONS ARE INDEPENDENT ORGANISATIONS WHICH ARE ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO THE COMMUNITY AS A WHOLE, OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY, AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTION TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION. VOLUNTARY ORGANISATIONS DO NOT INCLUDE LOCAL GOVERNMENT OR OTHER STATUTORY ORGANISATIONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northamptonshire VCSE Assembly
Unit 2
Pavilion Court
600 Pavilion Drive
NORTHAMPTON
NN4 7SL
- Ffôn:
- 01604637522
- E-bost:
- dion.hunt@commsortia.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window