ymddiriedolwyr ST MARGARET'S CENTRE
Rhif yr elusen: 1160900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Thompson | Cadeirydd | 01 April 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Hare | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Erica Jones | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Felicity Ann Mitchell | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Anna Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Dr Christopher Anthony Harold Ramsden | Ymddiriedolwr | 04 November 2019 |
|
|
||||
Deborah Rowley-Conwy | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
JOHN WOODS | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY MCCABE | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
PAUL JEFFERSON | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
David Welsh | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
||||
ANTHONY WALKER | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.