Hanes ariannol GILBERT WHITE & THE OATES COLLECTIONS
Rhif yr elusen: 1159058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £959.06k | £420.51k | £670.56k | £517.46k | £532.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £644.37k | £586.47k | £585.52k | £636.81k | £692.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | £41.17k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £767.93k | N/A | £614.45k | £347.29k | £306.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.24k | N/A | £3.59k | £14.10k | £37.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £145.11k | N/A | £50.99k | £154.48k | £185.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £782 | N/A | £1.53k | £1.60k | £1.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £1.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £561.82k | N/A | £585.52k | £636.81k | £680.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £82.55k | N/A | £0 | £0 | £12.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £8.25k | £9.07k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.