Ymddiriedolwyr OKS EDUCATIONAL AND BENEVOLENT TRUST
Rhif yr elusen: 1159522

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Lyon Henry Bartlett | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
James Harry John Phipson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Annabel Frances Steadman | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
India Rosalind Leland White-Spunner | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Camilla Alice Louise Turner | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Jennifer Sarah Hinves | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Charlotte Friederike Pragnell Fliedner | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.