GHANAMAN EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity endeavours to provide access to education and training for individuals in Ghana who could not otherwise afford study and will ensure that no section of the general public in Ghana is unduly excluded from benefiting. In due course, it is envisaged that the charity will promote healthcare as an ancillary objective to education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Ghana
Llywodraethu
- 16 Hydref 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOFI OTU ESSON | Cadeirydd | 20 June 2014 |
|
|
||||
SATI DORCAS OCRAN | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|
||||
Dr ISHMAEL EVANS YAMSON | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400 | £0 | £2.37k | £0 | £241 | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.01k | £8.48k | £9.03k | £21.81k | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ionawr 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 12 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 JUN 2014
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO PROVIDING FOR THE PUBLIC BENEFIT: 3.1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION INSOFAR AS SO DOING ADVANCES EDUCATION: 3.1.1 THE PROVISION OF EDUCATION AND TRAINING TO THE GENERAL PUBLIC IN GHANA; 3.1.2 THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN GHANA; 3.1.3 THE PROVISION OF EDUCATIONAL EQUIPMENT FOR USE IN SCHOOLS AND OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN GHANA; 3.1.4 THE AWARD OF SCHOLARSHIPS AND PAYMENT OF FEES FOR THE EDUCATION AND TRAINING OF INDIVIDUALS OR GROUPS OF INDIVIDUALS IN GHANA; AND 3.1.5 THE PROMOTION OF A BETTER UNDERSTANDING AMONG THE GENERAL PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM OF THE ISSUES AND CHALLENGES TO EDUCATION FACING THE GENERAL PUBLIC IN GHANA; 3.2 THE PROMOTION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND INCLUDING AND WITHOUT LIMITATION INSOFAR AS SO DOING PROMOTES AND PROTECTS GOOD HEALTH: 3.2.1 THE PROVISION OF MEDICAL TREATMENT OR THE SERVICES OF HEALTHCARE PROFESSIONALS TO THE GENERAL PUBLIC IN GHANA; AND 3.2.2 THE PROMOTION OF A BETTER UNDERSTANDING AMONG THE GENERAL PUBLIC IN THE UNITED KINGDOM OF THE ISSUES AND CHALLENGES TO HEALTH AND WELFARE FACING THE GENERAL PUBLIC IN GHANA. 3.3 FOR THE PURPOSES OF THESE OBJECTS, REFERENCES TO EDUCATION AND TRAINING SHALL INCLUDE, IN ADDITION TO THE EDUCATION AND TRAINING OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS, EDUCATION AND TRAINING IN VOCATIONAL SKILLS, TEACHER TRAINING AND COMMUNITY ADULT EDUCATION PROGRAMMES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 44
Aura House
39 Melliss Avenue
Richmond
TW9 4BX
- Ffôn:
- +233208192000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window