Ymddiriedolwyr LONDON GADANGME SPEAKING FELLOWSHIP (URC)
Rhif yr elusen: 1162239
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Prince Brown-Engmann | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Victoria Laryea | Ymddiriedolwr | 27 May 2017 |
|
|
||||
Vida Vanderpuije | Ymddiriedolwr | 27 May 2017 |
|
|
||||
Christina Ashare | Ymddiriedolwr | 27 May 2017 |
|
|
||||
LAURETTA RIBEIRO-NORTEY | Ymddiriedolwr | 24 October 2014 |
|
|
||||
BEN ARYEETEY | Ymddiriedolwr | 27 May 2014 |
|
|
||||
William Charles Lartey | Ymddiriedolwr | 25 May 2014 |
|
|
||||
Rev EDWARD KOTEY SANNIEZ | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
EDMUND ABDO | Ymddiriedolwr | 24 October 2004 |
|
|
||||
NANCY ANKRAH | Ymddiriedolwr | 24 October 2004 |
|
|
||||
REGINALD OTCHWEMAH | Ymddiriedolwr | 24 October 2004 |
|
|
||||
SARAH WORBURTON | Ymddiriedolwr | 24 October 2004 |
|
|
||||
EVELYN BOATENG | Ymddiriedolwr | 24 October 2004 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.