BUNGAY TOWN TRUST CIO

Rhif yr elusen: 1159281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General charitable purposes with surplus income donated to local groups & organisations & the administration of 13 Almshouses for the elderly & in need residents of Bungay and the surrounding area

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £242,870
Cyfanswm gwariant: £60,313

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Medi 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 243568 BUNGAY TOWN TRUST
  • 19 Tachwedd 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • BUNGAY TOWN TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

26 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Eamon Patrick Gaffney Ymddiriedolwr 18 February 2025
Dim ar gofnod
Catherine Jane Fuller Ymddiriedolwr 18 February 2025
Dim ar gofnod
Jacqueline Bell Ymddiriedolwr 09 July 2024
Dim ar gofnod
Roger Yaxley Ymddiriedolwr 09 July 2024
Dim ar gofnod
Jason Alexander Collins Ymddiriedolwr 09 July 2024
Dim ar gofnod
Frances Charlotte Betts Ymddiriedolwr 09 July 2024
Dim ar gofnod
Alan John Pearmain Ymddiriedolwr 17 August 2023
Dim ar gofnod
Emma Suzanne Beese Ymddiriedolwr 26 October 2021
BUNGAY MEDICAL CENTRE CHARITABLE TRUST/ SCOTT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
BUNGAY MEDICAL CENTRE CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mary Joan Seamons Ymddiriedolwr 28 April 2020
Dim ar gofnod
John Arnold Adams Ymddiriedolwr 30 March 2020
BUNGAY MUSEUM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Vass Ymddiriedolwr 05 November 2019
CHARITIES OF ELIZA DREYER FOR HOMES FOR POOR WIDOWS AND SPINSTERS
Derbyniwyd: Ar amser
FALCON MEADOW COMMUNITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PETER DUNCAN SCOTT Ymddiriedolwr 01 January 2018
Dim ar gofnod
STEPHEN HONEYWOOD Ymddiriedolwr 01 January 2018
BUNGAY MEDICAL CENTRE CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CHRIS REEVE Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
MAUREEN DAVIES Ymddiriedolwr 01 May 2016
Dim ar gofnod
STEPHEN GLENN WENT Ymddiriedolwr 01 January 2016
Dim ar gofnod
RICHARD HARRY CUNDY Ymddiriedolwr 01 January 2016
BUNGAY CASTLE TRUST LIMITED
Derbyniwyd: 3 diwrnod yn hwyr
JOHN WARNES Ymddiriedolwr 01 November 2015
THE FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH, BUNGAY
Derbyniwyd: Ar amser
KEVIN HOWELL Ymddiriedolwr 01 September 2015
Dim ar gofnod
PETER MORROW Ymddiriedolwr 31 March 2015
Dim ar gofnod
TERRY REEVE Ymddiriedolwr 02 December 2014
Dim ar gofnod
GRAHAM JOHN MAY Ymddiriedolwr 01 July 2014
Dim ar gofnod
CHRIS HAND Ymddiriedolwr 01 July 2014
BUNGAY MEDICAL CENTRE CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BUNGAY MEDICAL CENTRE CHARITABLE TRUST/ SCOTT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
MARY SPRAKE Ymddiriedolwr 01 May 2014
DITCHINGHAM MEN'S SHED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod
KEITH WILLIAM PARKER Ymddiriedolwr 08 April 2014
THE FRIENDS OF ST MARY'S CHURCH, BUNGAY
Derbyniwyd: Ar amser
COLIN ROY HANCY Ymddiriedolwr 01 January 2014
BUNGAY CASTLE TRUST LIMITED
Derbyniwyd: 3 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £104.18k £102.90k £88.66k £92.76k £242.87k
Cyfanswm gwariant £69.76k £54.56k £42.47k £62.35k £60.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 19 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 19 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 01 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 01 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 04 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 04 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 03 Chwefror 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 03 Chwefror 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o Sprake & Kingsley
16 Broad Street
BUNGAY
Suffolk
NR35 1EN
Ffôn:
01986893133
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael