SOUTHAMPTON ATHLETIC CLUB CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the charity include track and field athletics, cross country running, road running and triathlon. The club organises and provides coaching, training and competitive teams (where appropriate) for these activities. These activities are provided to all age groups from children to veterans. The club is also committed to improving the facilities for athletics in the Southampton area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 29 Awst 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracey Helen Jones | Cadeirydd | 25 January 2021 |
|
|
||||
Deborah Ann Callaway | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Derek William Warn | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Diane Reavey | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
RICHARD MCKENZIE PEARSON | Ymddiriedolwr | 29 August 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.21k | £37.42k | £87.92k | £64.57k | £68.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.56k | £23.91k | £43.58k | £58.37k | £62.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.49k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Awst 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 01 Awst 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 11 Awst 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 11 Awst 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 19 Hydref 2020 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 19 Hydref 2020 | 81 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 29 Aug 2014
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF SOUTHAMPTON AND THE SURROUNDING AREA BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR ATHLETICS AND ATHLETIC RELATED ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Moorgreen Road
West End
SOUTHAMPTON
SO30 3EB
- Ffôn:
- 07717501265
- E-bost:
- TREASURER4SAC@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window