ymddiriedolwyr NUNHEAD'S VOICE LIMITED
Rhif yr elusen: 1164933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Joanna Moriarty | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Harry Pasek | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Greg John Stump | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Dayon Raymond Haynes | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|||||
Julia Willis | Ymddiriedolwr | 27 June 2015 |
|
|
||||
HEATHER SMITH | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
HOWARD JULIAN FRANCIS | Ymddiriedolwr | 15 June 2011 |
|
|
||||
CRIS CLARIDGE | Ymddiriedolwr | 22 August 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.