Hanes ariannol BRITISH GYMNASTICS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1157747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £390.40k £392.03k £311.77k £372.70k £293.34k
Cyfanswm gwariant £357.87k £336.67k £422.30k £444.50k £377.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £146.97k £162.51k N/A £143.28k £86.72k