BRITISH GYMNASTICS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Current activities include: gymnastics exercise programme which is both dementia-friendly and age-friendly; hardship grants programme; sports leadership programme for parents interested in a career in sport and living in a deprived area, combined with a pre-school gymnastics course for their children; Gym Challenge in special school; gym day for Chernobyl children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £86,721 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 07 Gorffennaf 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Colin Laybourne | Cadeirydd | 16 July 2021 |
|
|
||||
Esther Jane Ashman | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Gary Tolometti | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Chisara Nwabara | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Jessica Cook | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
David James Marshall | Ymddiriedolwr | 03 January 2020 |
|
|
||||
Louise Fawcett | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £390.40k | £392.03k | £311.77k | £372.70k | £293.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £357.87k | £336.67k | £422.30k | £444.50k | £377.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £146.97k | £162.51k | N/A | £143.28k | £86.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 MAY 2014 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 23 JUN 2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 JAN 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 MAR 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13 SEP 2022 as amended on 13 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Charity are for the public benefit: 2.1 to promote community participation in health recreation by providing facilities for participating in gymnastics and other sports ("facilities" means land, buildings, equipment and organising sporting events); 2.2 to provide and assist in providing facilities for sport, recreation or other leisure time occupation of such persons who have need for such facilities by reason of their youth, age, poverty or social or economic circumstance or for disabled people and the public at large in the interests of social welfare and with the object of improving their conditions of life; 2.3 to advance the education of children and young people; and 2.4 to advance any other purpose that is charitable in accordance with the laws of England and Wales in association with sport.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
British Gymnastics
Lilleshall National Sports Centre
Lilleshall
Newport
TF10 9AT
- Ffôn:
- 08451297129
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window